Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjetil Haukås | 17.10.2022 | 02.01.2024 | direktør |
Henrik Dige Christensen | 22.01.2021 | 01.08.2022 | direktør |
Per Hedeboe Jensen | 11.11.2010 | 22.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Terje Wibe | 15.05.2020 | 02.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Eeg | 15.05.2020 | 22.03.2022 | formand |