Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Åmarken 2, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Direktion: Therese Pouline Kiertner Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-12 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Legale ejere: Therese Pouline Kiertner Pedersen (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Navne: URBAN ELK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Reelle ejere: Therese Pouline Kiertner Pedersen (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Stiftere: Therese Pouline Kiertner Pedersen (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-22 sletter virksomheden Ejerskaber: URBAN ELK ApS. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åmarken 2, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2020-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Åmarken 2, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-11-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2017-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Vedtægter: 2017-11-30 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2017-11-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-02-28 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åmarken 2, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2012-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsborggade 10, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-20 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2011-10-20 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsborggade 10, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-12 tilføjes Direktion: Therese Pouline Kiertner Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele samt foretage investering og finansiering i øvrigt efter direktionens skøn (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-12 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-12 tilføjes Legale ejere: Therese Pouline Kiertner Pedersen (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-12 tilføjes Navne: URBAN ELK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-12 tilføjes Reelle ejere: Therese Pouline Kiertner Pedersen (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2010-11-12 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-12 tilføjes Stiftere: Therese Pouline Kiertner Pedersen (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-12 tilføjes Vedtægter: 2010-11-12 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2010-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-13)