Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Forhåbningsholms Alle 47, 1., 1904 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-08 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-20 fjernes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@ekoij.com (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-20 fjernes Legale ejere: LINDHOLDT STUDIO ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-20 fjernes Navne: EKOIJ ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-20 fjernes Stiftere: ROOMSTORE ApS, LINDHOLDT STUDIO ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-03-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2017-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2017-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Direktion: Ole Johny Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Revisor: Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-05-29 tilføjes Direktion: Ole Johny Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-05-29 fjernes Direktion: Flemming Lindholdt Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-06-15 tilføjes Revisor: Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-06-15 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-29 tilføjes Direktion: Flemming Lindholdt Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-06-29 fjernes Direktion: Thomas Skjold Skiffard Qvortrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 fjernes Direktion: Flemming Lindholdt Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forhåbningsholms Alle 47, 1., 1904 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2013-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Mårkærvej 13, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ekoij.com (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2011-03-03 tilføjes Direktion: Flemming Lindholdt Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mårkærvej 13, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med indretning og design samt fremstilling, markedsføring og salg af køkkener og boligtilbehør samt anden dermed forbundet virksomhed, hvilket efter direktionens bestemmelse kan ske gennem koncernforbundne selskaber. (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-08 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-11-08 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-11-08 tilføjes Legale ejere: LINDHOLDT STUDIO ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-11-08 tilføjes Navne: EKOIJ ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-11-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-11-08 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2010-11-08 tilføjes Stiftere: ROOMSTORE ApS, LINDHOLDT STUDIO ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2010-11-08 tilføjes Vedtægter: 2010-11-08 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)