Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Kondrup Risager | 06.01.2012 | 12.02.2016 | direktion |
Verner Haulrik Kristiansen | 06.01.2012 | 11.09.2013 | direktion |
Lars Laigaard | 10.11.2010 | 06.01.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Laigaard | 10.11.2010 | 06.01.2012 | bestyrelse |
Jacob Hansen Tønder | 10.11.2010 | 06.01.2012 | bestyrelse |
Anders Kondrup Risager | 10.11.2010 | 06.01.2012 | formand |
Klaus Palskov | 10.11.2010 | 16.05.2011 | bestyrelse |