Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 82, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 157, 2200 København N (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-07-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 157, 2200 København N (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2020-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-15 tilføjes Hjemmeside: www.suresms.com (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-19 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 26. SEPTEMBER 2010 ApS (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-19 fjernes Legale ejere: AGEMA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-18 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 26. SEPTEMBER 2010 ApS (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-19 tilføjes Reelle ejere: Glen Mandsberg (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-18 fjernes Reelle ejere: Glen Mandsberg (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-19 fjernes Bestyrelse: Carsten Raahauge Madsen (formand) (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-03-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-03-21 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-20 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 26. SEPTEMBER 2010 ApS, AGEMA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2014-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kobbervej 8, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2014-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-23 tilføjes Bestyrelse: Carsten Raahauge Madsen (formand) (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2012-03-23 tilføjes Direktion: Glen Mandsberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 fjernes Direktion: Carsten Raahauge Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomheden indenfor informationsteknologi (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem i fællesskab, eller af en samlet bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-20 tilføjes Vedtægter: 2012-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Reelle ejere: Glen Mandsberg (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2010-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kobbervej 8, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2014-03-21)
Den 2010-11-11 tilføjes Bestyrelse: Glen Mandsberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Binavne: TXTOWL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Direktion: Carsten Raahauge Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2010-11-12)
Den 2010-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@suresms.com (offentliggjort 2010-11-12)
Den 2010-11-11 tilføjes Navne: SURESMS ApS (offentliggjort 2010-11-11)
Den 2010-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2010-11-11 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2010-11-11 tilføjes Stiftere: HOLDINGSELSKABET AF 26. SEPTEMBER 2010 ApS, EVERHØJ ApS, CRM DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-11-11)
Den 2010-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)