Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 210, 8543 Hornslet (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 210, 8543 Hornslet (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2010-11-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GRAMS HOTELLER ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2010-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GRAMS KØKKEN ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2018-10-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Olde's Køkken ApS. (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2024-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 210, 8543 Hornslet (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 210, 8543 Hornslet (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 210, 8543 Hornslet (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 210, 8543 Hornslet (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 210, 8543 Hornslet (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 210, 8543 Hornslet (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 210, 8543 Hornslet (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 210, 8543 Hornslet (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 210, 8543 Hornslet (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 210, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-17 tilføjes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2019-01-17 fjernes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab enten direkte eller via datterselskaber i Danmark at købe og sælge fast ejendom, besidde ejerandele i driftsselskaber der driver almindelig erhvervsvirksomhed, investeringsvirksomhed samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-23 tilføjes Vedtægter: 2013-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 210, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2010-11-01 tilføjes Direktion: Christian Richard Gram Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Legale ejere: Christian Richard Gram Nielsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-11-01 tilføjes Navne: GRAM HOLDING, LØGTEN ApS (offentliggjort 2010-11-11)
Den 2010-11-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Richard Gram Nielsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-11-01 tilføjes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-11-01 tilføjes Stiftere: Christian Richard Gram Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-11-11)
Den 2010-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)