Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Tovgaard | 01.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Francois Jacques Marcel Grimal | 19.05.2022 | 01.06.2023 | direktør |
Jesper Holm | 01.03.2020 | 21.04.2023 | adm. dir |
Francois Jacques Marcel Grimal | 01.04.2019 | 01.03.2020 | adm. dir |
Christian Reimer Hansen | 01.02.2016 | 31.03.2019 | adm. dir |
Francois Jacques Marcel Grimal | 04.10.2013 | 01.02.2016 | direktør |
Ole Svanborg | 08.11.2010 | 04.10.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lone Skinnerup | 19.05.2022 | medlem |
Preben Malthe Jensen | 12.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Henrik Torrild | 12.05.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Francois Jacques Marcel Grimal | 01.03.2020 | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lone Skinnerup | 12.05.2015 | 01.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Francois Jacques Marcel Grimal | 12.05.2015 | 12.05.2015 | medlem |
Michael Jensen | 04.10.2013 | 12.05.2015 | formand |
Lars Henrik Torrild | 04.10.2013 | 11.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Francois Jacques Marcel Grimal | 04.10.2013 | 11.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ole Svanborg | 11.09.2013 | 04.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Dan Højgaard Jensen | 31.08.2012 | 04.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Niels Peter Pretzmann | 10.04.2012 | 04.10.2013 | formand |
Erik Torrild | 08.11.2010 | 11.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Per Ib Agger-Nielsen | 08.11.2010 | 31.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ole Svanborg | 08.11.2010 | 11.04.2012 | bestyrelsesmedlem |