Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Kapital | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-05 tilføjes Navne: TT Automater ApS (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-04 fjernes Navne: IN SUSHI ApS (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-05 tilføjes Vedtægter: 2024-04-05 (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Seminariehaven 8, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 136, st., 8920 Randers NV (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 tilføjes Kontaktoplysninger: tttw5858@gmail.com (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-01 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-29 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 136, st., 8920 Randers NV (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 136, st., 8920 Randers NV (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.001,00 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-07-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-07-19 tilføjes Vedtægter: 2022-07-19 (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 tilføjes Direktion: Tingting Wang (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 fjernes Direktion: Mo Li (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Legale ejere: Tingting Wang (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Legale ejere: Mo Li (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Reelle ejere: Tingting Wang (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 fjernes Reelle ejere: Mo Li (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 136, st., 8920 Randers NV (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2020-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 136, st., 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 136, st., 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 136, st., 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 136, st., 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 136, st., 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 136, st., 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 136, st., 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-17 tilføjes Direktion: Mo Li (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2017-08-17 fjernes Direktion: Zhen Xu (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-11 tilføjes Legale ejere: Mo Li (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2015-08-11 tilføjes Reelle ejere: Mo Li (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-04 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2011-08-03 fjernes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2011-03-07)
Den 2011-03-04 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2011-03-07)
Den 2011-03-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve restaurationsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Vedtægter: 2011-02-28 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2010-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 136, st., 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 3, 3060 Espergærde (offentliggjort 2010-11-17)
Den 2010-12-07 tilføjes Direktion: Zhen Xu (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-07 fjernes Direktion: Juening Fu (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 3, 3060 Espergærde (offentliggjort 2010-11-17)
Den 2010-11-02 tilføjes Direktion: Juening Fu (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2010-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-02 tilføjes Navne: IN SUSHI ApS (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2010-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-02 tilføjes Stiftere: Juening Fu (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-11-17)
Den 2010-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)