Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovfyrvej 29, 8250 Egå (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-03 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-09 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-09 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@fabechtomrer.dk (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-09 fjernes Legale ejere: Rasmus Fabech-Asmussen (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-09 fjernes Navne: FABECH TØMRER & SNEDKER ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-09 fjernes Stiftere: Rasmus Fabech-Asmussen (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-07-05 fjernes Direktion: Rasmus Fabech-Asmussen (direktion) (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-07-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-07-15 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@fabechtomrer.dk (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovfyrvej 29, 8250 Egå (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Direktion: Rasmus Fabech-Asmussen (direktion) (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2010-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er tømrerarbejde i forbindelse med nybyggeri, renovering og reparationer. (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-03 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Legale ejere: Rasmus Fabech-Asmussen (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Navne: FABECH TØMRER & SNEDKER ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2010-11-03 tilføjes Stiftere: Rasmus Fabech-Asmussen (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet ledes af en direktion. (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Vedtægter: 2010-11-03 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)