Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: HORSENS NIGHTLIFE ApS. (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2015-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: BFP HELSINGØR ApS. (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: BFP HERNING ApS. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Nomé Copenhagen ApS. (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2019-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Direktion: Allan Vinther Olsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-27 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Legale ejere: AVO HOLDING ApS, VILSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Navne: HAJ INVEST ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Reelle ejere: Allan Vinther Olsen, Jens Vilstrup Bang Mikkelsen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Stiftere: Mads Lorenzen, Brian Pedersen Greisen, BUDDY HOLLY, INVEST A/S (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Direktion: Allan Vinther Olsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2017-10-19 fjernes Direktion: Henning Bøge Hvidtfeldt (direktion) (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-25 tilføjes Legale ejere: AVO HOLDING ApS, VILSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2017-09-25 fjernes Legale ejere: HBH CONSULT ApS (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-09-24 fjernes Legale ejere: AVO HOLDING ApS, VILSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-09-25 tilføjes Reelle ejere: Allan Vinther Olsen, Jens Vilstrup Bang Mikkelsen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-26 tilføjes Navne: HAJ INVEST ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2015-08-25 fjernes Navne: 2BM INVEST ApS (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 tilføjes Vedtægter: 2015-08-26 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-17 fjernes Direktion: Carsten Bergfriedt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-08-31 tilføjes Legale ejere: AVO HOLDING ApS, VILSTRUP HOLDING ApS, HBH CONSULT ApS (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2013-05-17 tilføjes Direktion: Carsten Bergfriedt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2011-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og eje værdipapirer og foretage investeringer i andre virksomheder og i øvrigt være passiv virksomhedsdeltager. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2011-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2011-10-03 tilføjes Vedtægter: 2011-10-03 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2011-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2011-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-27 tilføjes Direktion: Henning Bøge Hvidtfeldt (direktion) (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2010-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-27 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-27 tilføjes Navne: 2BM INVEST ApS (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2010-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-27 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-27 tilføjes Stiftere: Mads Lorenzen, Brian Pedersen Greisen, BUDDY HOLLY, INVEST A/S (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-11)