Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-22 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-22 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2014-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: E-BILER ApS. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2014-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Car House ApS. (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2015-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CITYFI ApS. (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2018-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vinther og Riis Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2023-02-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2022-01-04 tilføjes Vedtægter: 2022-01-04 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2017-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-03-14 fjernes Revisor: Greve Strands Revision v/Reg.revisor Frank Eliasson (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-24 tilføjes Revisor: Greve Strands Revision v/Reg.revisor Frank Eliasson (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-04-24 fjernes Revisor: ReVision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-12 tilføjes Revisor: ReVision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2010-11-09)
Den 2010-11-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ermelundsvej 73, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Direktion: Pernille Høegh-Guldberg Hoff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Legale ejere: Pernille Høegh-Guldberg Hoff, Thomas Vinther Hoff (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2010-11-03 tilføjes Navne: TPHOFF HOLDING ApS (offentliggjort 2010-11-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Reelle ejere: Pernille Høegh-Guldberg Hoff, Thomas Vinther Hoff (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2010-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2010-11-03 tilføjes Stiftere: Thomas Vinther Hoff, Pernille Høegh-Guldberg Hoff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Vedtægter: 2010-11-03 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2010-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-11-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)