Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Fenger Kjær | 18.11.2011 | 25.03.2014 | direktion |
Claus Martin Larsen | 05.11.2010 | 18.11.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inge Ringgaard Thostrup Kjær | 17.12.2012 | 25.03.2014 | bestyrelse |
Camilla Ringgaard Thostrup Kjær | 17.12.2012 | 25.03.2014 | bestyrelse |
Joachim Laursen Kjær | 17.12.2012 | 25.03.2014 | bestyrelse |
Carsten Fenger Kjær | 18.11.2011 | 25.03.2014 | bestyrelse |
Peter Winther Outzen | 18.11.2011 | 17.12.2012 | formand |
Jens Jacob Borregaard | 05.11.2010 | 17.12.2012 | bestyrelse |
Claus Martin Larsen | 05.11.2010 | 17.12.2012 | bestyrelse |