Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 108, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-01 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-11 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-11 fjernes Kontaktoplysninger: skov@thsdag.dk (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-11 fjernes Legale ejere: OUTZANE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-11 fjernes Navne: THS DAGBEHANDLING ApS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-11 fjernes Stiftere: OUTZANE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2016-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 fjernes Bestyrelse: Thomas Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 fjernes Direktion: Thomas Skov (direktør) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-05 fjernes Bestyrelse: David Wenming Conrad Konge (formand) (offentliggjort 2015-11-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2015-03-15 tilføjes Bestyrelse: David Wenming Conrad Konge (formand) (offentliggjort 2015-11-29)
Den 2015-03-15 tilføjes Direktion: Thomas Skov (direktør) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2015-03-14 fjernes Direktion: Thomas Skov (direktion) (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-15 tilføjes Vedtægter: 2015-03-15 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er ambulant behandling for stofmisbrugere/alkoholikere samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2012-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2012-06-24 tilføjes Vedtægter: 2012-06-24 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2012-06-24 fjernes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-29 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2011-11-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 108, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2011-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 91, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: skov@thsdag.dk (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-11-05 tilføjes Legale ejere: OUTZANE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 91, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-01 tilføjes Direktion: Thomas Skov (direktion) (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2010-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-01 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-11-01 tilføjes Navne: THS DAGBEHANDLING ApS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-11-01 tilføjes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Stiftere: OUTZANE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-19)