Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FOON ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2010-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: FOST A/S. (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2019-05-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-04-12 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-12 tilføjes Direktion: Ole Wagner Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Direktion: Ole Wagner Nielsen (direktion) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering og investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2013-06-14 tilføjes Vedtægter: 2013-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngkær 10, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-03 tilføjes Direktion: Ole Wagner Nielsen (direktion) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2010-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-11-04)
Den 2010-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Legale ejere: Ole Wagner Nielsen (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2010-11-03 tilføjes Navne: O-N HOLDING ApS (offentliggjort 2010-11-04)
Den 2010-11-03 tilføjes Reelle ejere: Ole Wagner Nielsen (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2010-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Stiftere: Ole Wagner Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-11-04)
Den 2010-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)