Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2015-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skalhuse 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-26 fjernes Bibranche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-26 fjernes Binavne: ZUPELEX AALBORG ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-29 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-26 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-26 fjernes Kontaktoplysninger: zupelex@live.dk (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-26 fjernes Navne: ZUPELEX MØBLER ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-26 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-10-06 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-26 fjernes Stiftere: Thomas Juul Jørgensen, Morten Andersen (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-05-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2014-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2014-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-10-06 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2014-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skalhuse 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2014-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-09-11)
Den 2014-09-10 fjernes Direktion: Morten Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 fjernes Revisor: ATTIRI STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-09-11)
Den 2013-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 28, 9490 Pandrup (offentliggjort 2012-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 28, 9490 Pandrup (offentliggjort 2012-07-18)
Den 2012-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 76, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-20 tilføjes Revisor: ATTIRI STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 76, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-29 tilføjes Bibranche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Binavne: ZUPELEX AALBORG ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Direktion: Morten Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og sælge møbler, kontorinventar og lignende samt dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-29 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: zupelex@live.dk (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Navne: ZUPELEX MØBLER ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 tilføjes Stiftere: Thomas Juul Jørgensen, Morten Andersen (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-10-29 tilføjes Vedtægter: 2010-10-29 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2010-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)