Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 8870 Langå (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-04-30 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-02 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Legale ejere: MARLON CONSULT ApS, PBL INVEST. VEJLE A/S, HENRIKSEN INVEST ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Navne: Selskabet af 1. marts 2017 A/S (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes ObligatoriskEmail: an@multiprotect.dk (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-05-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Stiftere: PREDAN HOLDING ApS, MARLON CONSULT ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-13 fjernes Bestyrelse: Asta Frida Nørregaard Torrild (bestyrelse) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 fjernes Direktion: Erik Torrild (direktion) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-03-01 tilføjes Navne: Selskabet af 1. marts 2017 A/S (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-03-01 tilføjes Vedtægter: 2017-03-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-28 fjernes Navne: MULTI PROTECT A/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-04-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-04-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-03-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-18 tilføjes ObligatoriskEmail: an@multiprotect.dk (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-08 tilføjes Bestyrelse: Henrik Althoehn Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2015-04-08 fjernes Bestyrelse: Martin Julius Klejs Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: MARLON CONSULT ApS, PBL INVEST. VEJLE A/S, HENRIKSEN INVEST ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-08-21 tilføjes Bestyrelse: Hans-Georg Hix Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2014-08-21 fjernes Bestyrelse: Palle Mark Damgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og markedsføring af sikringsdøre og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2014-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af enten en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2014-08-02 tilføjes Vedtægter: 2014-08-02 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2013-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 8870 Langå (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2013-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribevej 13, 8940 Randers SV (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-09-30 tilføjes Bestyrelse: Palle Mark Damgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-09-30 fjernes Bestyrelse: Lars Torp Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2013-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-05-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2012-08-28 fjernes Bestyrelse: Jens Kloborg (formand) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribevej 13, 8940 Randers SV (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2010-11-02 tilføjes Bestyrelse: Jens Kloborg (formand) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-11-02 tilføjes Direktion: Erik Torrild (direktion) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2010-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-04-30 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-02 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-11-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-11-02 tilføjes Navne: MULTI PROTECT A/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2010-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2010-11-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2010-11-02 tilføjes Stiftere: PREDAN HOLDING ApS, MARLON CONSULT ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-23)