Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 tilføjes Vedtægter: 2023-06-19 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Direktion: Andrea Corsi (direktør) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-01 fjernes Direktion: Andrea Giagnoni (direktør) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-14 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-08-02 tilføjes Direktion: Donatella Fanti (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-02 fjernes Direktion: Elmar Marguerite Theodorus Schoonbrood (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-06-17 tilføjes Direktion: Andrea Giagnoni (direktør) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Direktion: Elmar Marguerite Theodorus Schoonbrood (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-03-01 fjernes Direktion: Rohit Sharan Jain (direktør) (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-03-13 tilføjes Direktion: Rohit Sharan Jain (direktør) (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-03-13 fjernes Direktion: Mikkel Bülow-Lehnsby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-13 tilføjes Legale ejere: Bjorn Denmark Bidco ApS (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-13 fjernes Legale ejere: Distreal Denmark AB (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-13 tilføjes Navne: Bjorn Denmark Propco 1 ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-12 fjernes Navne: DISTREAL 1 KØGE ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Vedtægter: 2020-03-13 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2020-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem ejerandele i andre virksomheder at eje, opføre, udleje, udvikle, drive og sælge fast ejendom, og drive anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive ejendomme inden for markedet for Logistik ejendomme samt anden virksomhed som efter direktionens skøn er nært beslægtet hermed. (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-23 tilføjes Vedtægter: 2020-01-23 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 48, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 tilføjes Direktion: Bo Holse Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2018-12-20 fjernes Direktion: Peter Andrew Franks (direktør) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-20 tilføjes Direktion: Peter Andrew Franks (direktør) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-02-20 fjernes Direktion: Steen Sønderby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 48, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2013-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Springforbivej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive ejendomme inden for markedet for Logistik ejendomme samt anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn er nært beslægtet hermed. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2012-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 9.080.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktionsmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2012-12-28 tilføjes Vedtægter: 2012-12-28 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2011-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 4.080.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Direktion: Rasmus Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-15 fjernes Direktion: Johan Kristian Tuft (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Springforbivej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-15 tilføjes Direktion: Johan Kristian Tuft (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-12-14)
Den 2010-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Legale ejere: Distreal Denmark AB (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2010-10-15 tilføjes Navne: DISTREAL 1 KØGE ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2010-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-10-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Stiftere: DistReal Denmark AB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)