Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Interessenter | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 fjernes Bestyrelse: Kurt Karl Böhme (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-01 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 fjernes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 fjernes Navne: AARSLEFF-BILFINGER BERGER JV EQ I/S (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-03-31 fjernes Interessenter: Per Aarsleff Holding A/S, Bilfinger Marine & Offshore Systems GmbH (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2015-07-31 tilføjes Interessenter: Bilfinger Marine & Offshore Systems GmbH (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2015-07-31 fjernes Interessenter: Bilfinger Berger Ingenierubau GmbH (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2010-09-01 tilføjes Bestyrelse: Kurt Karl Böhme (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2010-09-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udførelse af eje specialudstyr og udleje dette til tredje part. (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2010-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2010-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-01 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2010-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2010-09-01 tilføjes Interessenter: Per Aarsleff Holding A/S, Bilfinger Berger Ingenierubau GmbH (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2010-09-01 tilføjes Navne: AARSLEFF-BILFINGER BERGER JV EQ I/S (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2010-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2010-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2010-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2010-09-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af enten John Szygenda eller Jesper K. Jacobsen i forening med enten Kurt K. Bühme eller Frank Utes. (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2010-09-01 tilføjes Vedtægter: 2010-09-01 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2010-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2010-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-05)