Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Binavne | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gurrevej 39, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-01 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-20 fjernes Hovedbranche: Hjemmehjælp (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-20 fjernes Legale ejere: Stabilpleje Holding ApS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-20 fjernes Navne: Selskabet Gurrevej af 6. april 2016 ApS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-20 fjernes Stiftere: Camilla Grøngaard von Christierson (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2016-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-28 fjernes Direktion: Ishak Dogan (direktør) (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-28 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-03 fjernes Binavne: Dansk Pleje ApS (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: Selskabet Gurrevej af 6. april 2016 ApS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 fjernes Navne: Stabilpleje ApS (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gurrevej 39, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2016-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Blokken 75, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Binavne: Dansk Pleje ApS (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-01-19 fjernes Binavne: STABILPLEJE ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-01-01 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-23 tilføjes Navne: Stabilpleje ApS (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-11-22 fjernes Navne: DANSK PLEJE ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-11-23 tilføjes Vedtægter: 2015-11-23 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-11-23 fjernes Direktion: Henrik Dencker (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-07-08 tilføjes Direktion: Henrik Dencker (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-07-07 fjernes Direktion: Henrik Dencker (direktion) (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-08 tilføjes Vedtægter: 2015-07-08 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-07-08 fjernes Bestyrelse: Ishak Dogan (bestyrelse) (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 fjernes Bestyrelse: Jan Preisler (formand) (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 75, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gurrevej 39, 3000 Helsingør (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-25 tilføjes Direktion: Henrik Dencker (direktion) (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2014-11-25 fjernes Direktion: Stine Louise Eising von Christierson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre ældrepleje og lignende opgaver samt opgaver i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2014-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden og en direktør i forening. (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2014-11-20 tilføjes Vedtægter: 2014-11-20 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2014-11-20 fjernes Bestyrelse: Jens Frederik Kofoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-05 tilføjes Bestyrelse: Jens Frederik Kofoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-05 tilføjes Navne: DANSK PLEJE ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2014-09-04 fjernes Navne: STABILPLEJE ApS (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2014-09-05 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2014-09-05 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-05 fjernes Direktion: Jens Frederik Kofoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-08 tilføjes Legale ejere: Stabilpleje Holding ApS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-09-10 tilføjes Direktion: Jens Frederik Kofoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 fjernes Direktion: Carl Johan von Christierson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gurrevej 39, 3000 Helsingør (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2012-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnebakkevej 6, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-31 fjernes Direktion: Camilla Grøngaard von Christierson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Direktion: Carl Johan von Christierson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-11-10 tilføjes Navne: STABILPLEJE ApS (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2010-11-09 fjernes Navne: STABILE PLEJE ApS (offentliggjort 2010-11-01)
Den 2010-11-01 tilføjes Navne: STABILE PLEJE ApS (offentliggjort 2010-11-01)
Den 2010-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebakkevej 6, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-01 tilføjes Binavne: STABILPLEJE ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2010-11-01 tilføjes Direktion: Camilla Grøngaard von Christierson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2010-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-01 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2010-11-01 tilføjes Hovedbranche: Hjemmehjælp (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2010-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2010-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2010-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2010-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2010-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2010-11-01 tilføjes Stiftere: Camilla Grøngaard von Christierson (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2010-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2010-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-12)