Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Formål | Vedtægter | Bibranche | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøjerup Overdrev 9, 4180 Sorø (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Hjemmeside: www.sophiaakashfoundation.com (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: shailendra.patel@sophiaakashfoundation.com (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 fjernes Kontaktoplysninger: shailendra.patel@projectsophia.com (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2016-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Legale ejere: Sophia Akash Foundation, CIO (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2016-12-30 fjernes Legale ejere: Shailendra Patel (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2016-12-30 tilføjes Reelle ejere: Mr. Ian Callaghan, Mr. William Walter Hopkin, Mrs. Arabella Marie Heathcote-Amory, Mr. Hemant Patel, Shailendra Patel (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-12-30 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2016-12-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-08 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-12-07 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremme etableringen, udviklingen og/eller omstilling til økonomisk bæredygtige virksomheder, som medfører, at disse kan levere afgørende økonomisk bistand til ubemidlede i tredjelande eksempelvis uden bankkonto, primært i landdistrikter, marginaliserede og stammesamfund og hvor muligt ydes denne bistand primært til kvindelige medlemmer af husstandene. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2015-11-16 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-16 tilføjes Vedtægter: 2015-11-16 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-04 tilføjes Vedtægter: 2015-06-04 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-01-01 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: shailendra.patel@projectsophia.com (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2014-07-30 tilføjes Direktion: Shailendra Patel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-29 fjernes Direktion: Shailendra Natubhai Patel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2014-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 15, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2014-07-07)
Den 2014-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i og formidle investeringer i Social Enterprise projekter (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Vedtægter: 2014-06-27 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 110.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 15, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2014-07-07)
Den 2010-11-01 tilføjes Direktion: Shailendra Natubhai Patel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2010-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Legale ejere: Shailendra Patel (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2010-11-01 tilføjes Navne: SOPHIA ApS (offentliggjort 2010-11-01)
Den 2010-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-11-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2010-11-01 tilføjes Stiftere: Shailendra Patel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-11-01)
Den 2010-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)