Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Concept Pharma UK Limited | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Anna Winther | 01.08.2016 | 31.12.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jan Winther | 01.08.2016 | 30.12.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Concept Pharma UK Limited | 01.01.2012 | 31.07.2016 | 100,00% | 100,00 % |