Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Navne | Hvidhvask | Bibranche | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 tilføjes Bestyrelse: Rikke Bjerregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-25 fjernes Bestyrelse: Flemming Trap Højer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringager 2, 2605 Brøndby (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Allé 290, 1. th., 2605 Brøndby (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-06-13 tilføjes Direktion: Jeppe Bo Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-06-13 fjernes Direktion: Brian Bisgaard (direktør) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-29 tilføjes Vedtægter: 2021-10-29 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-07-01 fjernes Reelle ejere: Chresten Jepsen, Peder Dreyer (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-10-30 fjernes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at etablere og drive botilbud, dagtilbud og undervisnings-, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter for voksne og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser samt tillægsdiagnoser eller andre diagnosegrupper, der profiterer af tilbuddets pædagogiske metoder. Selskabet kan desuden iværksætte beslægtede aktiviteter for den godkendte målgruppe. Aktiviteterne finansieres ved salg af tjenesteydelser i selskabet. (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-29 tilføjes Bestyrelse: Flemming Trap Højer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2019-04-29 fjernes Bestyrelse: Brian Bisgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-04-29 tilføjes Vedtægter: 2019-04-29 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Allé 290, 1. th., 2605 Brøndby (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Allé 290, 1. th., 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Allé 290, 1. th., 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Allé 290, 1. th., 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-10 fjernes Bestyrelse: Jette Bendixen Deltorp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Godske (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-10 fjernes Direktion: Jette Bendixen Deltorp (direktør) (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-01 tilføjes Direktion: Martin Godske (direktør) (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-12 fjernes Bestyrelse: Morten Skov Eskesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at etablere og drive botilbud, dagtilbud og undervisnings-, uddannelses og beskæf-tigelsesaktiviteter for voksne og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser samt tillægsdiagnoser eller andre diagnosegrupper, der profiterer af tilbuddets pædagogiske metoder. Selskabet kan desuden iværksætte beslægtede aktiviteter for den godkendte målgruppe. Aktiviteterne finansieres ved salg af tjenesteydelser i selskabet. (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2017-04-20 tilføjes Bestyrelse: Morten Skov Eskesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-04-20 tilføjes Direktion: Jette Bendixen Deltorp (direktør) (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-04-20 fjernes Direktion: Chresten Jepsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-20 tilføjes Navne: HabitusHusene Vestegnen ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-19 fjernes Navne: AUTISMEKONSULENTERNE.DK ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Vedtægter: 2017-04-20 (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-14 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-02-01 tilføjes Bibranche: Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af tjenesteydelser samt foretage investeringer og udlån/kaution overfor tredje part efter direktionens skøn. Selskabet kan tillige stille sikkerhed og lignende for koncernforbundne selskaber. (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2016-06-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-06-29 tilføjes Vedtægter: 2016-06-29 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Allé 290, 1. th., 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2016-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Allé 290, 1. th., 2605 Brøndby (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Allé 290, 1. th., 2605 Brøndby (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2015-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndbyøstervej 174, 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-10-13 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2014-10-13 fjernes Revisor: PDG-revision v/ Preben Gjelstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-01 tilføjes Legale ejere: Habitus Holding ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-11-01 tilføjes Reelle ejere: Chresten Jepsen, Peder Dreyer (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndbyøstervej 174, 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Taastrup Boulevard 53, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Taastrup Boulevard 53, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2012-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 56, 2. tv., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-11-01 tilføjes Bibranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2010-11-02)
Den 2010-11-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2010-11-02)
Den 2010-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 56, 2. tv., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-14 tilføjes Direktion: Chresten Jepsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af tjenesteydelser. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2010-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 tilføjes Navne: AUTISMEKONSULENTERNE.DK ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-10-14 tilføjes Revisor: PDG-revision v/ Preben Gjelstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 tilføjes Stiftere: DREYER OG JEPSEN HOLDING AF 12.10.2010 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller direktørerne. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2010-10-14 tilføjes Vedtægter: 2010-10-14 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2010-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-28)
Den 2010-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)