Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Renè Sindlev | 07.02.2012 | 11.03.2014 | direktion |
Nicolai Joakim Wulff Jensen | 28.10.2010 | 07.02.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Jagd Mogensen | 18.01.2011 | 11.03.2014 | formand |
Nicolai Joakim Wulff Jensen | 18.01.2011 | 07.02.2012 | bestyrelse |
Renè Sindlev | 28.10.2010 | 11.03.2014 | bestyrelse |