Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Reelle ejere | Formål | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2024-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 20, 4., 1127 København K (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Bestyrelse: Karoline Briand Spodsberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Bibranche: Produktion af tv-programmer (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Bibranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Bibranche: Tv-virksomhed (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Karoline Briand Spodsberg (direktør) (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-28 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Kontaktoplysninger: finance@banijaydenmark.com (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Legale ejere: Banijay Denmark ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Navne: Banijay Denmark A/S (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2015-11-09 sletter virksomheden Ejerskaber: METRONOME PRODUCTIONS A/S. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2015-11-09 sletter virksomheden Ejerskaber: NEP Denmark A/S. (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2023-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 20, 4., 1127 København K (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2022-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Raffinaderivej 8, 2300 København S (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@banijaydenmark.com (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2022-08-02 fjernes Kontaktoplysninger: denmark@endemolshine.com (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-08 fjernes Reelle ejere: Stéphane Patrick Courbit (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Skousen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2022-05-25 fjernes Bestyrelse: Tina Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: Banijay Denmark ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Endemol Shine Nordics AB (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere Shared Service ydelser indenfor, men ikke begrænset til, Finans, Jura IT og administration. (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2021-11-29 tilføjes Navne: Banijay Denmark A/S (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2021-11-28 fjernes Navne: ENDEMOL DENMARK A/S (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Vedtægter: 2021-11-29 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-12-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-10-01 tilføjes Bestyrelse: Jacob Houlind (formand) (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-10-01 fjernes Bestyrelse: Kurt Stefan Magnus Danieli (formand) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-01 tilføjes Bestyrelse: Karoline Briand Spodsberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-09-01 tilføjes Direktion: Karoline Briand Spodsberg (direktør) (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-09-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 fjernes Bestyrelse: Karin Aurora Ulfsdotter Stjärne (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 fjernes Direktion: Karin Aurora Ulfsdotter Stjärne (direktør) (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-07-02 tilføjes Reelle ejere: Stéphane Patrick Courbit (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Bestyrelse: Tina Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2019-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raffinaderivej 8, 2300 København S (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2019-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Raffinaderivej 8, 2300 København S (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 fjernes Bestyrelse: Kent Nikolajsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2018-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raffinaderivej 8, 2300 København S (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jenagade 22, 2300 København S (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: denmark@endemolshine.com (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-02-11 fjernes Kontaktoplysninger: endemol.denmark@denmark.com (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-01 tilføjes Bestyrelse: Kurt Stefan Magnus Danieli (formand) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2018-01-31 fjernes Bestyrelse: Marcus Christian Wolter (formand) (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-10 tilføjes Bestyrelse: Marcus Christian Wolter (formand) (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-04-10 fjernes Bestyrelse: Bertil Rosenlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-10 tilføjes Direktion: Karin Aurora Ulfsdotter Stjärne (direktør) (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2017-04-10 fjernes Direktion: Bertil Rosenlund (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jenagade 22, 2300 København S (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2016-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Gertruds Stræde 10, 1129 København K (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2016-02-09 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 14.675.000,00 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2015-11-09 tilføjes Vedtægter: 2015-11-09 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-15 tilføjes Bestyrelse: Ingrid Victoria Louise Kjellberg (formand) (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2015-06-15 fjernes Bestyrelse: Sara Viktoria Classon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-12 tilføjes Bestyrelse: Gary Carter (formand) (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-03-12 fjernes Bestyrelse: Rolf Michael Porseryd (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-12 tilføjes Direktion: Bertil Rosenlund (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2015-03-12 fjernes Direktion: Rikke Kristine Nissen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-14 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2014-04-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Bestyrelse: Sara Viktoria Classon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-07 fjernes Bestyrelse: Virginie Jeanne Christiane Calmels (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-06 tilføjes Kontaktoplysninger: endemol.denmark@denmark.com (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2012-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Gertruds Stræde 10, 1129 København K (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2011-03-03)
Den 2012-10-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-25 tilføjes Bestyrelse: Virginie Jeanne Christiane Calmels (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-25 fjernes Bestyrelse: Martha Ellen Brass (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2011-03-03)
Den 2011-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-15 tilføjes Bestyrelse: Martha Ellen Brass (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-15 fjernes Bestyrelse: Michael Egede Budtz (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-15 tilføjes Direktion: Rikke Kristine Nissen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-15 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med: - opkøb, udvikling, finansiering, produk-tion, distribution, markedsføring, kon-sulentbistand og salg af indhold, som omfatter, men ikke er begrænset til, enhver immateriel rettighed i relation til formater, færdige programmer og andre interaktive og accessoriske ret-tigheder, til blandt andet TV, spil, mul-timedia, annoncer og varemærker, til enhver nu kendt eller fremtidigt udvik-let platform, herunder men ikke be-grænset til mobil, internet, biograf og TV og anden distributionsmåde, - styring af kanaler, varemærker, talen-ter og events, annoncerings- og mar-kedsføringskampagner, konsulentvirk-somhed i forbindelse med medier og underholdning, - initiativer, aktiviteter og projekter i forbindelse med eller delvis forbundet med musik, sport, spil, og underhold-ning i almindelighed, og at påtage sig, foretage og fortsætte med sådanne øvrige aktiviteter (herunder, men ikke begrænset til lånoptagelse og långivning af midler i forbindelse med sel-skabets formål og opkøb af aktier i selska-ber med sammenlignelige aktiviteter), som bestyrelsen anser for at være forbundet med opfyldelsen af sådanne formål. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2010-12-15 tilføjes Navne: ENDEMOL DENMARK A/S (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2010-12-14 fjernes Navne: KR 546 A/S (offentliggjort 2010-10-28)
Den 2010-12-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2010-12-15 tilføjes Vedtægter: 2010-12-15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-12-09 tilføjes Legale ejere: Endemol Shine Nordics AB (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2010-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-28 tilføjes Bestyrelse: Michael Egede Budtz (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-28 tilføjes Bibranche: Produktion af tv-programmer (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2010-10-28 tilføjes Bibranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2010-10-28 tilføjes Bibranche: Tv-virksomhed (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2010-10-28 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2010-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-28 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2010-10-28 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2010-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2010-10-28 tilføjes Navne: KR 546 A/S (offentliggjort 2010-10-28)
Den 2010-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2010-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2010-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2010-10-28 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2010-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2010-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-17)