Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2011-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SVENSK DETAIL. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2011-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S SVENSK DETAIL. (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2011-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET BARON BOLTENS GAARD. (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 61, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 61, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 61, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 61, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 61, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2014-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryslinge Alle 4, 2770 Kastrup (offentliggjort 2014-12-02)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryslinge Alle 4, 2770 Kastrup (offentliggjort 2014-12-02)
Den 2010-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-28 tilføjes Direktion: Poul Haukrog Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-28 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalbesiddelser i ejendomsselskaber eller ejendomme samt anden efter ledelsens vurdering beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-28 tilføjes Navne: KRONIL & MØLLER PROPERTY ApS (offentliggjort 2010-11-05)
Den 2010-10-27 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 1311 (offentliggjort 2010-10-28)
Den 2010-10-20 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 1311 (offentliggjort 2010-10-28)
Den 2010-10-28 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-28 tilføjes Vedtægter: 2010-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2010-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Legale ejere: KRONIL & MØLLER A/S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2010-10-20 tilføjes Reelle ejere: Poul Haukrog Møller (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2010-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-10-20 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-28)
Den 2010-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)