Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-10-26 sletter virksomheden Ejerskaber: JPL TRANSPORT ApS. (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2018-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Færøgade 9, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-26 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-10-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-10-05 fjernes Legale ejere: Jens Palvig (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-10-05 fjernes Navne: JP HOLDING 2010 ApS (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-10-05 fjernes Reelle ejere: Jens Palvig (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-10-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-10-05 fjernes Stiftere: Jens Palvig (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-22 fjernes Direktion: Jens Palvig (direktion) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-08-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færøgade 9, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2017-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Haslevvej 352, 4100 Ringsted (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2016-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslevvej 352, 4100 Ringsted (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2016-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Haslevvej 352, 4100 Ringsted (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslevvej 352, 4100 Ringsted (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2014-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Allindemaglevej 35, 4100 Ringsted (offentliggjort 2014-05-07)
Den 2013-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allindemaglevej 35, 4100 Ringsted (offentliggjort 2014-05-07)
Den 2013-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 5, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg og investering i værdipapirer. (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2013-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2013-06-27 tilføjes Vedtægter: 2013-06-27 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2013-06-27 fjernes Revisor: Claus Bjarne Overgaard Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Revisor: Claus Bjarne Overgaard Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 5, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-26 tilføjes Direktion: Jens Palvig (direktion) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2010-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2010-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-26 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2010-10-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2010-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2010-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2010-10-26 tilføjes Legale ejere: Jens Palvig (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2010-10-26 tilføjes Navne: JP HOLDING 2010 ApS (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2010-10-26 tilføjes Reelle ejere: Jens Palvig (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2010-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2010-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2010-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2010-10-26 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 tilføjes Stiftere: Jens Palvig (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2010-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2010-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)