Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-10-26 sletter virksomheden Ejerskaber: KRUSE & WINTHER BYG ApS. (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2010-10-26 sletter virksomheden Ejerskaber: KRUSE & WINTHER EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2016-08-25 sletter virksomheden Ejerskaber: KRUSE & WINTHER BYG ApS. (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglvænget 23, 7400 Herning (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Direktion: Thomas Kruse Bach (direktion) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-26 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Legale ejere: KRUSE HOLDING 2010 ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Navne: K.W. INVEST 2010 ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Reelle ejere: Thomas Kruse Bach (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Stiftere: STEVE ApS, KRUSE HOLDING 2010 ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglvænget 23, 7400 Herning (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglvænget 23, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-30 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kruse Bach (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-06-30 fjernes Reelle ejere: Tove Klemmensen, Steen Winther (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-29 fjernes Reelle ejere: Thomas Kruse Bach (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-30 fjernes Legale ejere: STEVE ApS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-28 tilføjes Direktion: Torben Hvidbjerg (direktør) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-06-28 fjernes Direktion: Steen Winther (direktion) (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglvænget 23, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2014-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordpassagen 32, 7451 Sunds (offentliggjort 2014-08-21)
Den 2013-11-28 tilføjes Direktion: Thomas Kruse Bach (direktion) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2013-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt foretage investering i øvrigt. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2013-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2013-11-28 tilføjes Vedtægter: 2013-11-28 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2013-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordpassagen 32, 7451 Sunds (offentliggjort 2014-08-21)
Den 2013-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: St. Lundgård Vej 54, 7400 Herning (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2010-10-30 tilføjes Legale ejere: KRUSE HOLDING 2010 ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-29 fjernes Legale ejere: KRUSE HOLDING 2010 ApS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2010-10-26 tilføjes Legale ejere: KRUSE HOLDING 2010 ApS, STEVE ApS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2010-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: St. Lundgård Vej 54, 7400 Herning (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2010-10-26 tilføjes Direktion: Steen Winther (direktion) (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2010-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-26 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-26 tilføjes Navne: K.W. INVEST 2010 ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-26 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kruse Bach, Tove Klemmensen, Steen Winther (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2010-10-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-26 tilføjes Stiftere: STEVE ApS, KRUSE HOLDING 2010 ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-11)