Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Formål | Tegningsregel | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2010-10-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Silentia ApS. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2023-03-31 tilføjes Vedtægter: 2023-03-31 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2022-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skudehavnsvej 1, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-05-07)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skudehavnsvej 1, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-05-07)
Den 2021-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skudehavnsvej 1, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skudehavnsvej 1, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Trelleborggade 6, st., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-03-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2021-03-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trelleborggade 6, st., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Trelleborggade 6, st., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2021-02-26 fjernes Hjemmeside: www.silentia.dk (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trelleborggade 6, st., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2016-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fortunvej 29, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-21 tilføjes Hjemmeside: www.silentia.dk (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2016-10-21 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@silentia.dk (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-21 tilføjes Navne: HF Søndergaard Holding ApS (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-20 fjernes Navne: HF SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-21 tilføjes Vedtægter: 2016-10-21 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Navne: HF SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2015-02-08 fjernes Navne: SILENTIA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2015-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Vedtægter: 2015-02-09 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2010-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fortunvej 29, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2010-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-25 tilføjes Direktion: Henrik Fribo-Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-25 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-15 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-25 tilføjes Legale ejere: Henrik Fribo-Søndergaard (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2010-10-25 tilføjes Navne: SILENTIA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2010-10-24 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 1304 (offentliggjort 2010-10-25)
Den 2010-10-15 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 1304 (offentliggjort 2010-10-25)
Den 2010-10-25 tilføjes Reelle ejere: Henrik Fribo-Søndergaard (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2010-10-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2010-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2010-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2010-10-15 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-25)
Den 2010-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)