Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Petersen | 05.03.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Flø Haanes | 20.01.2020 | 11.05.2020 | direktør |
Fredrik Øyråker Mæhlum | 23.09.2019 | 20.01.2020 | direktør |
Lars Christian Ringdal | 20.10.2010 | 23.09.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Fredrik Øyråker Mæhlum | 11.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Flø Haanes | 20.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Holmøy | 20.01.2020 | 28.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Håkon Teien | 20.01.2020 | 28.05.2021 | formand |
Fredrik Øyråker Mæhlum | 23.09.2019 | 20.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Oddbjørn Elgstøen | 20.10.2010 | 20.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Ringdal | 20.10.2010 | 23.09.2019 | bestyrelsesmedlem |