Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2010-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: BLUESOLAR ERHVERV ApS. (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2013-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: ENERGY HOUSE ApS. (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2014-04-15 sletter virksomheden Ejerskaber: EDELSTOFF MEDIA ApS. (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2014-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: EDELSTOFF MEDIA ApS. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: BOLIBU ApS. (offentliggjort 2017-04-13)
Den 2017-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BOLIBU ApS. (offentliggjort 2017-04-13)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2015-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2015-05-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-10-12 tilføjes Legale ejere: Jørn Limann, Annemette Konstantin Berg, Tina Schouboe Berg, Anette Lemann Nielsen, Malene Lemann, Pia Konstantin Berg (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2012-10-12 tilføjes Reelle ejere: Jørn Limann (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2012-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser at eje aktier og anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investeringer i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2012-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-20 tilføjes Vedtægter: 2012-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-01-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 fjernes Revisor: Regnskabsservice v/ Lars Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ekkodalen 57, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-18 tilføjes Direktion: Jørn Limann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2010-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-18 tilføjes Navne: LIMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2010-10-22)
Den 2010-10-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2010-10-18 tilføjes Revisor: Regnskabsservice v/ Lars Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-18 tilføjes Stiftere: Jørn Limann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-22)
Den 2010-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)