Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Hvidhvask | Vedtægter | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: LOCHO INVEST ApS. (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2019-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 1, 4. tv., 1653 København V (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-03-31 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-19 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-12-15 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Kontaktoplysninger: martinwiese2@gmail.com (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Legale ejere: Martin Wiese Christoffersen (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Navne: WIESE 2010 ApS (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Reelle ejere: Martin Wiese Christoffersen (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Stiftere: Martin Wiese Christoffersen (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2018-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-12-09 fjernes Direktion: Martin Wiese Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 1, 4. tv., 1653 København V (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 128, 7., 2300 København S (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: martinwiese2@gmail.com (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2016-09-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2016-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2016-09-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Vedtægter: 2016-09-14 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2016-09-14 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-12-15 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2016-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-30)
Den 2015-12-10 tilføjes Direktion: Martin Wiese Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2015-12-10 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-30)
Den 2015-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Direktion: Martin Wiese Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-01 tilføjes Legale ejere: Martin Wiese Christoffersen (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2010-11-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Wiese Christoffersen (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2010-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 128, 7., 2300 København S (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2010-10-19 tilføjes Direktion: Martin Wiese Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2010-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og at drive virksomhed med salg af konsulentydelser samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2010-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-03-31 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2010-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-19 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2010-10-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2010-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2010-10-19 tilføjes Navne: WIESE 2010 ApS (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2010-10-19 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2010-10-19 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2010-10-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2010-10-19 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-19 tilføjes Stiftere: Martin Wiese Christoffersen (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2010-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2010-10-19 tilføjes Vedtægter: 2010-10-19 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2010-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2010-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)