Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-10-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AKTIESELSKABET AF 31. OKTOBER 1917. (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 10, 3. tv., 1306 København K (offentliggjort 2014-02-25)
Den 2014-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongstedvej 15, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2014-02-25)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongstedvej 15, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2014-02-25)
Den 2010-10-20 tilføjes Direktion: Jens Nyboe Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og anden, efter direktionens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Legale ejere: Jens Nyboe Andersen (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2010-10-20 tilføjes Navne: JENS NYBOE ApS (offentliggjort 2010-11-18)
Den 2010-10-20 tilføjes Reelle ejere: Jens Nyboe Andersen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2010-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-10-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Vedtægter: 2010-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-11-18)
Den 2010-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)