Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnebakken 29, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-10-02)
Den 2024-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Miltoften 2, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-10-02)
Den 2014-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MC Invest, Slagelse ApS. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2015-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Grøn Fokus A/S. (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grøn Fokus A/S. (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-22 tilføjes Revisor: DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Miltoften 2, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-10-02)
Den 2020-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Brorupvej 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brorupvej 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2018-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2015-09-01 tilføjes Vedtægter: 2015-09-01 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2014-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2014-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Højmosen 13, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2014-05-28 fjernes Revisor: TVS 2012 A/S (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2010-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højmosen 13, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2010-10-19 tilføjes Direktion: Stefan Skov-Jespersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i datterselskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-10-20)
Den 2010-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-19 tilføjes Legale ejere: Stefan Skov-Jespersen (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2010-10-19 tilføjes Navne: S-J HOLDING ApS (offentliggjort 2010-10-19)
Den 2010-10-19 tilføjes Reelle ejere: Stefan Skov-Jespersen (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2010-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2010-10-19 tilføjes Revisor: TVS 2012 A/S (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2010-10-19 tilføjes Stiftere: Stefan Skov-Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-19 tilføjes Vedtægter: 2010-10-19 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2010-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-19)
Den 2010-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)