Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hulbækvej 46, 8830 Tjele (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-04-30 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-01 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-03 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-03 fjernes Navne: VRH, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-21 fjernes Direktion: Vivi Ruseng Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2013-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-19 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2010-10-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulbækvej 46, 8830 Tjele (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2010-10-15 tilføjes Direktion: Vivi Ruseng Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2010-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-04-30 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2010-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-01 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2010-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2010-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2010-10-15 tilføjes Navne: VRH, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2010-10-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2010-10-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2010-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2010-10-15 tilføjes Vedtægter: 2010-10-15 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2010-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2010-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)