Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Pedersen Eisner | 15.10.2010 | 18.07.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Pedersen Eisner | 01.02.2011 | 18.07.2011 | formand |
Thomas Kræmer | 01.02.2011 | 01.06.2011 | bestyrelse |
Jan Eisner | 28.01.2011 | 18.07.2011 | bestyrelse |
Babak Faramarzian | 26.11.2010 | 28.01.2011 | bestyrelse |