Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 12, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 12, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-06-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Bestyrelse: Karsten Riis Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-01 fjernes Bestyrelse: Stig Frimann Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 12, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2020-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 12, 2620 Albertslund (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 fjernes Bestyrelse: René Lund Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-13 tilføjes Bestyrelse: Stig Frimann Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-21 tilføjes Bestyrelse: Peter Kaas Hammer (formand) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-21 fjernes Bestyrelse: Tue Sjøntoft (formand) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-04-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-02 tilføjes Bestyrelse: René Lund Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2017-02-02 fjernes Bestyrelse: Ole Arenfeldt Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2016-08-19 tilføjes Bestyrelse: Ole Arenfeldt Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2016-08-19 fjernes Bestyrelse: Flemming Morten Bækkeskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-16 tilføjes Bestyrelse: Poul Johan Kilt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-16 fjernes Bestyrelse: Knud Steen Degenkolw (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at gennemføre kontrakten med Gribskov Kommune vedrørende projekt "Ny Helsinge Skole og Svømmehal", samt ydelser relateret til dette. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-16 tilføjes Vedtægter: 2015-02-16 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-11-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2014-11-24 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-11-08 tilføjes Legale ejere: KEMP & LAURITZEN A/S (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2013-10-01 fjernes Bestyrelse: Halldor Pall Ragnarsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 12, 2620 Albertslund (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2013-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 116, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 116, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-14 tilføjes Bestyrelse: Halldor Pall Ragnarsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-14 tilføjes Direktion: Flemming Morten Bækkeskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-14 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-10-14 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2011-09-21)
Den 2010-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-10-14 tilføjes Navne: HELSINGE SKOLE OPS A/S (offentliggjort 2010-10-15)
Den 2010-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-10-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-10-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-10-14 tilføjes Stiftere: KEMP & LAURITZEN A/S, E. PIHL & SØN A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-10-15)
Den 2010-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)