Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2014-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: SEAMALL ApS. (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2018-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 66, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Direktion: Per Nykjær Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-15 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Legale ejere: Per Nykjær Jensen, SUNDBAKKEN INVEST ApS, K. KJÆRULFF INVEST ApS, CORVENAS HOLDING ApS, JAVE INVEST ApS, K. PONTOPPIDAN ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Navne: SEAMALL INVEST ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes ObligatoriskEmail: pnj@eumt.eu (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Reelle ejere: Per Nykjær Jensen (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Stiftere: SUNDBAKKEN INVEST ApS, K. PONTOPPIDAN ApS, K. KJÆRULFF INVEST ApS, CORVENAS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 66, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2017-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 1, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-30 tilføjes ObligatoriskEmail: pnj@eumt.eu (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Legale ejere: SUNDBAKKEN INVEST ApS, K. KJÆRULFF INVEST ApS, CORVENAS HOLDING ApS, JAVE INVEST ApS, K. PONTOPPIDAN ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 1, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2010-10-15 tilføjes Direktion: Per Nykjær Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter og andre værdipapirer i selskaber i Danmark og i udlandet, der er beskæftiget indenfor handel og industri. (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-15 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Legale ejere: Per Nykjær Jensen (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Navne: SEAMALL INVEST ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Reelle ejere: Per Nykjær Jensen (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Stiftere: SUNDBAKKEN INVEST ApS, K. PONTOPPIDAN ApS, K. KJÆRULFF INVEST ApS, CORVENAS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør, af tre direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Vedtægter: 2010-10-15 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2010-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-17)