Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2019-09-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Hjertestien Varde ApS. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-11-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The Hill Top ApS. (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2022-01-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Green Hills ApS. (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cypresvej 8, 7400 Herning (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Cypresvej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2010-10-18 tilføjes Reelle ejere: Claus Skødt Hembo, Christina Hembo (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2010-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cypresvej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2010-10-10 tilføjes Direktion: Claus Skødt Hembo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og beslægtet virksomhed hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-11-25)
Den 2010-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-10 tilføjes Legale ejere: CHRISTINA HEMBO ApS (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2010-10-10 tilføjes Navne: CHRISTINA PROPERTIES ApS (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2010-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-10-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-10 tilføjes Stiftere: CHRISTINA HEMBO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-10 tilføjes Vedtægter: 2010-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2010-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)