Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2016-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nationernes Alle 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-29 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-14 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-14 fjernes Kontaktoplysninger: gitte@gitte.com (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-14 fjernes Navne: JONSDATTER ApS (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-14 fjernes ObligatoriskEmail: gitte@gitte.com (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-14 fjernes Stiftere: Gitte Sophie Jonsdatter Nielsen (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-09 fjernes Direktion: Gitte Sophie Jonsdatter Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2015-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nationernes Alle 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2015-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 29, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er formueforvaltning (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2015-04-07 tilføjes ObligatoriskEmail: gitte@gitte.com (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2015-03-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2015-03-29 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-03-30 tilføjes Vedtægter: 2015-03-30 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-11 tilføjes Direktion: Gitte Sophie Jonsdatter Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2010-10-11 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2010-10-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-11 tilføjes Kontaktoplysninger: gitte@gitte.com (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2010-10-11 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-11 tilføjes Stiftere: Gitte Sophie Jonsdatter Nielsen (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2010-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 29, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2010-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand med informationsteknologi og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2010-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2010-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-29 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2010-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2010-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2010-09-29 tilføjes Navne: JONSDATTER ApS (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2010-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2010-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2010-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2010-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Vedtægter: 2010-09-29 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2010-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2010-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)