Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Provsts Vej 18, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-18 fjernes Direktion: Ejler Skaanning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-18 fjernes Navne: SKAANNING HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Stiftere: Ejler Skaanning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Provsts Vej 18, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-08 tilføjes Direktion: Ejler Skaanning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Navne: SKAANNING HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Stiftere: Ejler Skaanning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Vedtægter: 2010-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)