Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 12, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Schleppegrellsgade 20, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-19 tilføjes Kontaktoplysninger: agnethe_mortensen@hotmail.com (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2014-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DYREHOSPITALET 9000 ApS. (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DYREHOSPITALET 9000 ApS. (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schleppegrellsgade 20, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2018-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Schleppegrellsgade 20, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-02-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schleppegrellsgade 20, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lollandsgade 4, st. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2017-02-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lollandsgade 4, st. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2016-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Moltkesvej 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-02-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskabsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-07 tilføjes Vedtægter: 2014-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2013-12-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2013-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Moltkesvej 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2013-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 38, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-08 tilføjes Direktion: Agnethe Skøtt Mortensen Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 38, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2010-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Legale ejere: Agnethe Skøtt Mortensen Andersen (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2010-10-06 tilføjes Navne: AGNETHE MORTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2010-10-12)
Den 2010-10-06 tilføjes Reelle ejere: Agnethe Skøtt Mortensen Andersen (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2010-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Stiftere: Agnethe Skøtt Mortensen Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-12)
Den 2010-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)