Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Frilands Allé 16, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-20 fjernes Navne: M. A. TRANSPORT SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Stiftere: Mohammad Sajad Hayat (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Direktion: Mohammad Sajad Hayat (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frilands Allé 16, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-07 tilføjes Direktion: Mohammad Sajad Hayat (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for transportbranchen samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Navne: M. A. TRANSPORT SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Stiftere: Mohammad Sajad Hayat (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Vedtægter: 2010-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)