Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehatten 21, 2. 2., 8240 Risskov (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 80, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-04 tilføjes Reelle ejere: Benny Olesen (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-03 fjernes Reelle ejere: Benny Olesen (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-09-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-09-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@ejdkon.dk (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 80, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2020-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 80, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-28 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Bracht (formand) (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-04-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Olesen (formand) (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-04-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-08-31 tilføjes Bestyrelse: Henrik Olesen (formand) (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2015-08-31 fjernes Bestyrelse: Dorthe Bracht (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2011-11-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 80, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2010-10-07 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Bracht (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-07 tilføjes Direktion: Benny Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, administrere, udleje og projektudvikle ejendommen Høegh Guldbergs Gade 15 E, 8700 Horsens. Ejerlejlighed nr. 4 af matr.nr. 818a, Horsens Markjorder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-11-12)
Den 2010-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Legale ejere: FBO INVEST ApS (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2010-10-07 tilføjes Navne: HG 15E INVEST ApS (offentliggjort 2010-10-07)
Den 2010-10-07 tilføjes Reelle ejere: Benny Olesen (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2010-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-10-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Stiftere: FBO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Vedtægter: 2010-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-07)
Den 2010-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)