Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hambros Alle 29, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredheimvej 21, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2010-10-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GF 2 A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: jbah@hotmail.com (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredheimvej 21, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2010-10-04 tilføjes Direktion: Janne Arp-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved besiddelse af kapitalandele i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-04 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-04 tilføjes Legale ejere: Janne Arp-Hansen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2010-10-04 tilføjes Navne: J. BREUM INVEST ApS (offentliggjort 2010-10-07)
Den 2010-10-04 tilføjes Reelle ejere: Janne Arp-Hansen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2010-10-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-10-04 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-04 tilføjes Stiftere: Janne Arp-Hansen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-04 tilføjes Vedtægter: 2010-10-04 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-07)
Den 2010-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)