Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Frejo | 13.02.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Steen Pedersen | 01.10.2010 | 20.09.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Arne Enroth | 16.11.2018 | 05.11.2019 | formand |
Lars Steen Pedersen | 24.09.2018 | 05.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Knud Vester | 24.09.2018 | 05.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Frejo | 24.09.2018 | 05.11.2019 | bestyrelsesmedlem |