Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PG GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rylevej 10, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Gøgevej 4, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-30 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Vedtægter: 2010-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Gøgevej 4, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2010-10-01 tilføjes Direktion: Charlotte Juhl (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-10-01 tilføjes Legale ejere: Charlotte Juhl (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2010-10-01 tilføjes Navne: CHARLOTTE JUHL HOLDING ApS (offentliggjort 2010-10-04)
Den 2010-10-01 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Juhl (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2010-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Stiftere: Charlotte Juhl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-04)
Den 2010-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)