Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth Soldal | 22.10.2010 | 19.08.2024 | adm. dir |
Carsten Brandstrup Andersen | 28.09.2010 | 22.10.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Folmer Pedersen | 01.06.2011 | 13.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Soldal | 01.06.2011 | 13.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Alnor | 01.06.2011 | 13.11.2013 | formand |