Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Binavne | Navne | Direktion | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Revisor | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Formål | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 17, 1171 København K (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 1, 6., 1620 København V (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2015-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Boyum IT Solutions CPH ApS. (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Boyum IT Solutions CPH ApS. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Billy Regnskabsservice IVS. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2023-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-29 tilføjes Vedtægter: 2023-12-29 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-13 tilføjes Vedtægter: 2023-12-13 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-22 tilføjes Binavne: BILLY ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-13 tilføjes Navne: Ageras DK ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-12 fjernes Navne: BILLY ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-10 tilføjes Direktion: Rico Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-10 fjernes Direktion: Alessandro Justesen Leoni (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-28 tilføjes Vedtægter: 2023-04-28 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-04-28 fjernes Bestyrelse: Claus Kjær Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 tilføjes Direktion: Alessandro Justesen Leoni (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2021-10-13 fjernes Direktion: Rico Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Direktion: Rico Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-03-01 fjernes Direktion: Anders Aagaard Tomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-26 tilføjes Direktion: Anders Aagaard Tomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-08-26 fjernes Direktion: Jonas Holch Midtgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 1, 6., 1620 København V (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2020-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 1, 6. tv., 1620 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-02-20 tilføjes Vedtægter: 2020-02-20 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2019-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 1, 6. tv., 1620 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 33, 1260 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Bestyrelse: Claus Kjær Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2019-08-30 fjernes Bestyrelse: Werner Helmuth Storm Valeur (formand) (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Legale ejere: AGERAS A/S (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 fjernes Legale ejere: Bishop Holding ApS (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Vedtægter: 2019-08-30 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-08-30 fjernes Reelle ejere: Werner Helmuth Storm Valeur (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Bestyrelse: Tobias Schelle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Legale ejere: T-800 ApS, Bishop Holding ApS (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-31 fjernes Legale ejere: TECH VIKINGS ApS, X-Mansion ApS, T-800 ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-15 tilføjes Legale ejere: X-Mansion ApS (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-01-15 fjernes Legale ejere: Casu Holding ApS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-14 fjernes Legale ejere: X-Mansion ApS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-15 tilføjes Reelle ejere: Werner Helmuth Storm Valeur (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-01-14 fjernes Reelle ejere: Werner Helmuth Storm Valeur (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 183.769,00 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2017-07-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2017-07-26 tilføjes Legale ejere: X-Mansion ApS, Casu Holding ApS, TECH VIKINGS ApS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-07-25 fjernes Legale ejere: TECH VIKINGS ApS, X-Mansion ApS (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-26 tilføjes Reelle ejere: Werner Helmuth Storm Valeur (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-07-26 tilføjes Vedtægter: 2017-07-26 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2017-07-19 fjernes Bestyrelse: Keld Widinberg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-19 tilføjes Bestyrelse: Jonas Holch Midtgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-08-19 fjernes Bestyrelse: Sebastian Peter Seilund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-25 tilføjes Legale ejere: TECH VIKINGS ApS, X-Mansion ApS (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2016-07-24 fjernes Legale ejere: TECH VIKINGS ApS (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-08 tilføjes Bestyrelse: Keld Widinberg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2016-07-07 fjernes Bestyrelse: Mads Klose Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 105.099,00 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-19 tilføjes Bestyrelse: Sebastian Peter Seilund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2015-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 33, 1260 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 21, 2., 1123 København K (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.400,00 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2015-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2015-09-28 tilføjes Vedtægter: 2015-09-28 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-15 tilføjes Bestyrelse: Werner Helmuth Storm Valeur (formand) (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2015-05-15 fjernes Bestyrelse: Morten Fogde Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-23 tilføjes Direktion: Jonas Holch Midtgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-23 fjernes Direktion: Morten Fogde Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af bogføringsplatform/software samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-13 tilføjes Navne: BILLY ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2015-01-12 fjernes Navne: BILLYS BILLING ApS (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2015-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2015-01-13 tilføjes Vedtægter: 2015-01-13 (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 21, 2., 1123 København K (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2014-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyskenstræde 10, 3., 1207 København K (offentliggjort 2014-07-11)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-28 tilføjes Legale ejere: TECH VIKINGS ApS (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-07 tilføjes Bestyrelse: Morten Fogde Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-07 fjernes Bestyrelse: Sebastian Peter Seilund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-10 fjernes Bestyrelse: Patrick Michael Isaak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-08 fjernes Bestyrelse: Denis Lewinsky (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-08 fjernes Direktion: Denis Lewinsky (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Direktion: Morten Fogde Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2013-03-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyskenstræde 10, 3., 1207 København K (offentliggjort 2014-07-11)
Den 2012-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 71, st., 1260 København K (offentliggjort 2011-05-13)
Den 2011-11-21 tilføjes Bestyrelse: Werner Helmuth Storm Valeur (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-15 tilføjes Direktion: Denis Lewinsky (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-15 fjernes Direktion: Werner Helmuth Storm Valeur (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 71, st., 1260 København K (offentliggjort 2011-05-13)
Den 2011-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 12, 3., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2011-04-20)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 12, 3., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Bestyrelse: Denis Lewinsky (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-01 tilføjes Binavne: BILLYS BILLING ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-01 tilføjes Direktion: Werner Helmuth Storm Valeur (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2010-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-01 tilføjes Navne: BILLYS BILLING ApS (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2010-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-01 tilføjes Stiftere: TOKEN GROUP HOLDING ApS, TECH VIKINGS ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-04)
Den 2010-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)