Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | Binavne | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 11, 1459 København K (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-29 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-10 fjernes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-10 fjernes Kontaktoplysninger: mail@siriusadvokater.dk (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-10 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 25. AUGUST 2014 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-10 fjernes Stiftere: Anders Mogens Høj (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-04-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 fjernes Bestyrelse: Pernille Backhausen (formand) (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 fjernes Direktion: Kim Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@siriusadvokater.dk (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2014-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: p.haugaard@stofanet.dk (offentliggjort 2014-10-08)
Den 2014-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 11, 1459 København K (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2014-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreled 28, 6000 Kolding (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2014-08-27 tilføjes Bestyrelse: Pernille Backhausen (formand) (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-08-27 fjernes Bestyrelse: Per Haugaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-27 tilføjes Direktion: Kim Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-08-27 fjernes Direktion: Anders Mogens Høj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive sundhedspleje, lægelig analyse samt virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2014-08-27 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 25. AUGUST 2014 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2014-08-26 fjernes Navne: VK-AH HOLDING A/S (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2014-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-08-27 tilføjes Vedtægter: 2014-08-27 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2014-08-27 fjernes Binavne: PHARMAGIC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2012-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: p.haugaard@stofanet.dk (offentliggjort 2014-10-08)
Den 2012-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN. KOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreled 28, 6000 Kolding (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2011-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellebjergvej 7, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-18 tilføjes Bestyrelse: Michala Høj Kock (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-18 fjernes Bestyrelse: Dorit Theilade (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellebjergvej 7, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-29 tilføjes Bestyrelse: Dorit Theilade (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Binavne: PHARMAGIC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Direktion: Anders Mogens Høj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2010-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-29 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2010-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2010-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2010-09-29 tilføjes Navne: VK-AH HOLDING A/S (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2010-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2010-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2010-09-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN. KOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Stiftere: Anders Mogens Høj (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2010-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2010-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-04)