Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-02 fjernes Direktion: Martin Skare Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-02 fjernes Navne: SKARE MOGENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 fjernes Revisor: Poul Henrik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 fjernes Stiftere: Martin Skare Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Direktion: Martin Skare Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Navne: SKARE MOGENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: Poul Henrik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Stiftere: Martin Skare Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion bestående af direktør Martin Mogensen. Martin Mogensen tegner selskabet i forhold til omverdenen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Vedtægter: 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)